Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bognæsvej 34, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 4, 1. 4., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-04-29 tilføjes Hjemmeside: www.massagebyherlich.dk (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-04-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@massagebyherlich.dk (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Navne: Massage by Herlich ApS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Vedtægter: 2020-12-01 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 fjernes Navne: Massage by Herlich IVS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-11-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyholms Alle 4, 1. 4., 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Lisa Herlich (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-15 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter vedrørende fysisk velvære (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Lisa Herlich (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Navne: Massage by Herlich IVS (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Lisa Herlich (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Stiftere: Lisa Herlich (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-16)