Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: From Invest Finansiering Aps. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangsvej 31, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Direktion: Jette Elsebeth Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved investering i selskaber, yde konsulentvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-10 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Kontaktoplysninger: jec@summas.dk (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Legale ejere: Jette Elsebeth Christensen, Lisbeth Lykke, SUMMAS 2014 ApS (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2018-08-10 fjernes Legale ejere: Jette Elsebeth Christensen (offentliggjort 2020-05-17)
Den 2018-08-10 tilføjes Navne: Summas Invest Finansiering Aps (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Reelle ejere: Lisbeth Lykke, Jette Elsebeth Christensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Stiftere: SUMMAS 2014 ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Vedtægter: 2018-08-10 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-15)