Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 12, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj Park 27, st. th., 3500 Værløse (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 tilføjes Direktion: Jesper Martin Hansen (direktør) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-11 fjernes Direktion: Bjørn Kristian Jensen Gammelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Legale ejere: Jesper Martin Hansen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 fjernes Legale ejere: Bjørn Kristian Jensen Gammelgaard (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 tilføjes Reelle ejere: Jesper Martin Hansen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-08 fjernes Reelle ejere: Bjørn Kristian Jensen Gammelgaard (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bavnehøj Park 27, st. th., 3500 Værløse (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 12, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 tilføjes Navne: Hansen og Gammelgaard arkitekter ApS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-08 fjernes Navne: Hansen og Gammelgaard arkitekter IVS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 tilføjes Vedtægter: 2020-11-09 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-11-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2020-01-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Vedtægter: 2019-07-11 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2019-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 12, 3450 Allerød (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 57, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 57, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 57, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 57, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Bjørn Kristian Jensen Gammelgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve arkitekt rådgivning og bistand samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Bjørn Kristian Jensen Gammelgaard (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: Hansen og Gammelgaard arkitekter IVS (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Kristian Jensen Gammelgaard (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Bjørn Kristian Jensen Gammelgaard (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-15)