Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Vedtægter | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-15 tilføjes Legale ejere: ConPe Holding ApS (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-15 fjernes Legale ejere: Anders Rohbrahn (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 223, 8464 Galten (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2021-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 9, 8464 Galten (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 9, 8464 Galten (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 39, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 39, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 24, 8464 Galten (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Hjemmeside: www.ddcp.dk (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-29 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@ddcp.dk (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Navne: ConPe ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 fjernes Navne: Rohbrahn ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: Rohbrahn ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-22 fjernes Binavne: Feet & Fingers by House of Nails ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-14 tilføjes Binavne: Feet & Fingers by House of Nails ApS, House of Nails ApS, DDC Pestcontrol & Cleaning ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 24, 8464 Galten (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Anders Rohbrahn (direktør) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rengøringsvirksomhed samt neglesalon. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Anders Rohbrahn (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Anders Rohbrahn (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Anders Rohbrahn (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-15)