Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 tilføjes Vedtægter: 2019-03-12 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolegade 12, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Anders René Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter og andre kapitalandele, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Anders René Jensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: AIJA Invest af 2018 ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Anders René Jensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Anders René Jensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-15)