Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EXZENTRIQ ApS. (offentliggjort 2018-08-16)
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringparken 4, 9800 Hjørring (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Brian Bak Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-15 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Brian Bak Christensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Navne: Bak Christensen Holding ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Brian Bak Christensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Stiftere: Brian Bak Christensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-15)