Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-20 fjernes Direktion: Frank Lau (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-11 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET FRL AF 10/2 2015 ApS (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-11 fjernes Legale ejere: Frank Lau (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grangaard Allé 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grangaard Allé 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grangaard Allé 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Grangaard Allé 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grangaard Allé 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Grangaard Allé 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grangaard Allé 2, 7300 Jelling (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-07-03 tilføjes Direktion: Frank Lau (direktør) (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, kapitalanbringelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-10-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Legale ejere: Frank Lau (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2018-07-03 tilføjes Navne: Holdingselskabet FRL af 1/10 2017 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Reelle ejere: Frank Lau (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-07-03 tilføjes Vedtægter: 2018-07-03 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-06-26)