Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Månedsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | Direktion | ||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel |
Den 2024-02-27 tilføjes Legale ejere: Venderby's Holding ApS (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 fjernes Legale ejere: Mille-Marie Venderby (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-06-16 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skindergade 6, 1., 1159 København K (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagens Alle 19, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagens Alle 19, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 tilføjes Navne: Venderby's ApS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-07 fjernes Navne: Venderby's IVS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 tilføjes Vedtægter: 2021-03-08 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-03-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2021-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 14, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 30, st., 1455 København K (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 30, st., 1455 København K (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2020-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordrupvej 47, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Hjemmeside: venderbys.dk (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 fjernes Hjemmeside: brownietan.com (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 fjernes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@venderbys.dk (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 fjernes Bibranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-03-11 tilføjes Bibranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2020-04-14)
Den 2019-03-11 tilføjes Bibranche: Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2020-04-15)
Den 2019-03-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge tøj, smykker og skøndhedspleje (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-11 tilføjes Vedtægter: 2019-03-11 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-02-11 tilføjes Navne: Venderby's IVS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2019-02-10 fjernes Navne: Brownie Tan IVS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-11 tilføjes Vedtægter: 2019-02-11 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-09-01 tilføjes Direktion: Mille-Marie Venderby (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Mille-Marie Venderby (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordrupvej 47, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-13 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge selvbruner produkter (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Hjemmeside: brownietan.com (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-13 tilføjes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Navne: Brownie Tan IVS (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-08-13 tilføjes Reelle ejere: Mille-Marie Venderby (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-08-13 tilføjes Stiftere: Mille-Marie Venderby (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-08)