Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | ||||
Kapital | Revision fravalgt | Vedtægter | Binavne | ||||
Navne | Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-07-15 sletter virksomheden Ejerskaber: FactoFly ApS. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2024-01-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-13 tilføjes Legale ejere: Jannik Flor Borg, Strive Ventures Fund 1 K/S (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: Jannik Flor Borg, Strive Ventures Fund 1 K/S (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-13 tilføjes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-10-12 fjernes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Direktion: Jeppe Borg Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-14 fjernes Direktion: Jannik Flor Borg (direktør) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 46.750,00 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Legale ejere: Strive Ventures Fund 1 K/S (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2022-09-15 fjernes Legale ejere: M. MOURITZEN HOLDING ApS, Bøglund Invest ApS, FactoFly ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2022-09-14 fjernes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-27 tilføjes Legale ejere: Jannik Flor Borg, Jeppe Borg Holding Aps (offentliggjort 2023-10-20)
Den 2022-07-27 fjernes Legale ejere: Almsborg IT ApS (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-26 fjernes Legale ejere: Jeppe Borg Holding Aps (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-15 tilføjes Legale ejere: Bøglund Invest ApS, FactoFly ApS (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-14 fjernes Legale ejere: Bøglund Invest ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-27 tilføjes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-07-26 fjernes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2021-12-17 tilføjes Legale ejere: Bøglund Invest ApS, Jeppe Borg Holding Aps, Almsborg IT ApS, M. MOURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-12-17 fjernes Legale ejere: Thomas Wind Bøglund, Anne Aarup Bay (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-16 fjernes Legale ejere: M. MOURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-17 tilføjes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2021-12-16 fjernes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-12-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2021-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollands Allé 30, 2300 København S (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Binavne: Selvansat ApS, Gigsters ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 fjernes Binavne: Selvansat IVS, Gigsters.dk IVS, Gigsters IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: FactoFly ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: FactoFly IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2021-06-29 fjernes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollands Allé 30, 2300 København S (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollands Allé 30, 2300 København S (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-07-14 tilføjes Legale ejere: Anne Aarup Bay (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-12-31 fjernes Direktion: Martin Mouritzen (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-10-02 tilføjes Legale ejere: Thomas Wind Bøglund (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2019-10-02 tilføjes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollands Allé 30, 2300 København S (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-01 tilføjes Binavne: Selvansat IVS, Gigsters.dk IVS, Gigsters IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Martin Mouritzen (direktør) (offentliggjort 2021-02-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med administration og bogføring for mindre erhvervsdrivende og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Hjemmeside: www.factofly.com (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@factofly.com (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: M. MOURITZEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: FactoFly IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Jannik Flor Borg (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: M. MOURITZEN HOLDING ApS, Jannik Flor Borg (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-14)