Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EkspertFugen ApS. (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2019-08-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendsysselgade 17, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendsysselgade 17, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendsysselgade 17, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-08-13 tilføjes Direktion: Mathias Østergaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-13 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Legale ejere: Mathias Østergaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Navne: M. Ø. Pedersen Holding IVS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Reelle ejere: Mathias Østergaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Stiftere: Mathias Østergaard Pedersen (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-14)