Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-10 fjernes Legale ejere: Just On Board Courier Holding IVS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Erik Just (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: Just On Board Courier Holding IVS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Erik Just (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Burmeistersgade 17, 5. th., 1429 København K (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Binavne: Just On Board Courier Copenhagen ApS, Cargobutler Copenhagen ApS, Cargobutler ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Erik Just (direktør) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive transportvirksomhed- og logistikvirksomhed samt tilsvarende aktiviteter i Danmark og i Udlandet samt at finansiere datterselskabets tilsvarende aktiviteter via garantier eller direkte pengeudlån. Selskabets virksomhed kan også udøves direkte gennem anbringelse af kapital i virksomheder og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Just On Board Courier Holding IVS, Just On Board Courier Holding IVS (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: Just On Board Courier ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Erik Just (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Just On Board Courier Holding IVS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-14)