Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2023-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allégade 7, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 52, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-08-31 tilføjes Kontaktoplysninger: sine@boligselskabetvandvaerksvej11.dk (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Grumpy Holding ApS, FIELLAU HOLDING ApS (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hunderupvej 52, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-08-31)
Den 2018-08-08 tilføjes Direktion: Jakob Fiellau-Nikolajsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er boligudlejning, salg og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-08 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Navne: Vandværksvej 11 ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Reelle ejere: Jakob Fiellau-Nikolajsen, Jens Götke (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Stiftere: Jens Götke, Jakob Fiellau-Nikolajsen (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Vedtægter: 2018-08-08 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-14)