Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Ejerskaber |
Den 2020-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brodersens Alle 6, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Brodersens Alle 6, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 83, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-12 fjernes Hjemmeside: www.dfcl.dk (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-12 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-12 fjernes Kontaktoplysninger: bogholderiet@fvdanmark.dk (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-12 fjernes Navne: Danske frokost- og cateringleverandører (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-12 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-11-25 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholderiet@fvdanmark.dk (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-11-24 fjernes Kontaktoplysninger: mt@smagssans.dk (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: mt@smagssans.dk (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-03-12 fjernes Kontaktoplysninger: mt@eddystone.dk (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-13 tilføjes Navne: Danske frokost- og cateringleverandører (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-03-12 fjernes Navne: De forenede frokost- og cateringleverandører (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2019-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelvej 83, 5230 Odense M (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2019-03-05 tilføjes Hjemmeside: www.dfcl.dk (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mt@eddystone.dk (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-07-01 tilføjes Navne: De forenede frokost- og cateringleverandører (offentliggjort 2019-03-27)
Den 2018-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Frokostoversigten ApS. (offentliggjort 2020-05-25)