Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Reelle ejere | Navne | Revisor | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-23 tilføjes Bestyrelse: Astrid Damgaard Ravnsbæk (næstformand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-05-22 fjernes Bestyrelse: Rikke Horup Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-06-01 tilføjes Bestyrelse: Maj-Britt Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør i forening med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-24 tilføjes Bestyrelse: Mads Olsen (formand) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-24 fjernes Bestyrelse: Flemming Trap Højer (formand) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-23 fjernes Bestyrelse: Mads Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-05-01 tilføjes Bestyrelse: Astrid Damgaard Ravnsbæk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-05-01 fjernes Bestyrelse: Michelle Mangor Meisel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-05-24 tilføjes Vedtægter: 2023-05-24 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2023-04-01 tilføjes Bestyrelse: Michelle Mangor Meisel (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2023-03-31 fjernes Bestyrelse: Helene Lim Østerby Hvid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2023-02-07 tilføjes Direktion: Tor Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-02-07 fjernes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helene Lim Østerby Hvid (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-02)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Bjørn Michael Bengtsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-11-09 tilføjes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-09 fjernes Reelle ejere: Torsten Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-11-08 fjernes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 tilføjes Navne: Granhøjens Særlige Tilbud ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-02-23 fjernes Navne: Kollegiet Kingosvej ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-27 tilføjes Bestyrelse: Rikke Horup Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2021-05-01 tilføjes Bestyrelse: May-Britt Frisenberg Buch-Kattrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2021-04-28 fjernes Bestyrelse: Peter Walsøe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-02-10 tilføjes Bestyrelse: Mads Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2021-02-10 fjernes Bestyrelse: Mette Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-02-09 fjernes Bestyrelse: Mads Olsen (formand) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-02-10 tilføjes Vedtægter: 2021-02-10 (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-28 tilføjes Bestyrelse: Flemming Trap Højer (næstformand) (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-04-28 fjernes Bestyrelse: Tor Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-04-27 fjernes Bestyrelse: Peter Walsøe (næstformand) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Kjærsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-11-28 tilføjes Bestyrelse: Finn Haakon Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2018-09-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-09-26 fjernes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-08-13 tilføjes Hovedbranche: Andre former for institutionsophold (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-12 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-13 fjernes Bibranche: Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-01 tilføjes Bibranche: Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blindestræde 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Walsøe (næstformand) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Grete Elisabeth Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med socialpsykiatriske og - pædagogiske foranstaltninger og dermed beslægtet virksomhed og er primært at drive botilbud i henhold til lov om social service. (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: Kollegiet Kingosvej ApS (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Grete Elisabeth Mikkelsen, Torsten Mikkelsen, Tor Mikkelsen, Maria Olsen (offentliggjort 2023-01-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Revisor: TREKRONER REVISION A/S - GODKENDTE REVISORER (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: GRANHØJEN A/S (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening, af et bestyrelsesmedlem og en direktør i forening, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-13)