Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2018-08-13 sletter virksomheden Ejerskaber: WNA Holding ApS. (offentliggjort 2019-09-18)
Den 2019-07-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Leiaud ApS. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2019-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WNA Holding ApS. (offentliggjort 2022-12-30)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2023-01-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Peter Bærentsen, Henrik Peter Bærentsen (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2023-01-01 fjernes Reelle ejere: Jørgen Peter Bærentsen, Henrik Peter Bærentsen (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Navne: V.O.G.A. Invest ApS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Navne: V.O.G.A. Invest IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Vedtægter: 2021-10-11 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 135,50 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2019-09-02 tilføjes Legale ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen, Henrik Peter Bærentsen (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2019-09-01 fjernes Legale ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Peter Bærentsen, Henrik Peter Bærentsen, Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2019-09-01 fjernes Reelle ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen, Jørgen Peter Bærentsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-09-02 tilføjes Vedtægter: 2019-09-02 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125,00 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-12-10 tilføjes Legale ejere: Jørgen Peter Bærentsen (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2018-12-10 tilføjes Reelle ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen, Jørgen Peter Bærentsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-12-09 fjernes Reelle ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-12-10 tilføjes Vedtægter: 2018-12-10 (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 1, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Direktion: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-10 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Legale ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-10 tilføjes Navne: V.O.G.A. Invest IVS (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-08-10 tilføjes Reelle ejere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2019-09-17)
Den 2018-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Stiftere: Lasse Albrecht Lillelund Nielsen (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Vedtægter: 2018-08-10 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-13)