Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Ernst Heetkamp | 10.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Benedictus Jørgensen | 08.08.2018 | 10.10.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Ernst Heetkamp | 10.10.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Benedictus Jørgensen | 08.08.2018 | 10.10.2023 | formand |
Søren Benedictus Jørgensen | 08.08.2018 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Edel Jørgensen | 08.08.2018 | 12.09.2018 | bestyrelsesmedlem |