Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Binavne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-20 tilføjes Direktion: Torben Knudsen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-10-20 fjernes Direktion: Ole Dan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-09-07 tilføjes Legale ejere: MR TJ’s AB (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2020-09-07 tilføjes Reelle ejere: Torben Knudsen Jørgensen, Helle Lene Andersen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2020-09-06 fjernes Reelle ejere: Helle Lene Andersen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-05 tilføjes Reelle ejere: Helle Lene Andersen (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2019-09-04 fjernes Reelle ejere: Helle Lene Andersen (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-10 tilføjes Legale ejere: KOMDIS HOLDING ApS (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2019-06-10 fjernes Legale ejere: KOMDIS BYG ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-05 tilføjes Direktion: Ole Dan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2018-09-05 fjernes Direktion: Sonnich Ulriksen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-05 tilføjes Legale ejere: KOMDIS BYG ApS (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-09-05 fjernes Legale ejere: DDP Holding ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-09-05 tilføjes Reelle ejere: Helle Lene Andersen (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-09-05 fjernes Reelle ejere: Steven Ulriksen Jørgensen, Sonnich Ulriksen Jørgensen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-15 tilføjes Binavne: DDP - Din Distributions Partner ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Sonnich Ulriksen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-08-15 fjernes Direktion: Torben Knudsen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Torben Knudsen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: DDP Holding ApS (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-15 fjernes Legale ejere: DDP - Sverige AB, DDP - Sverige AB (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: DDP - Sverige AB, DDP - Sverige AB (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Steven Ulriksen Jørgensen, Sonnich Ulriksen Jørgensen (offentliggjort 2018-09-12)
Den 2018-08-15 fjernes Reelle ejere: Torben Knudsen Jørgensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Knudsen Jørgensen (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smidstrupvej 11, 4230 Skælskør (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er databehandling, webhosting, pakning, distribution, shipping og lignende serviceydelser samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: Webshoplageret ApS (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: DDP - Sverige AB (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-10)