Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Ladegaard Marchsteiner(virk.: 8) Reelle ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Kristian Albrecht Kirknæs(virk.: 8) Reelle ejere | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Jonas Woodrow Hansen(virk.: 6) Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Kasper Galschiøt Markus(virk.: 9) Reelle ejere | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Pct. | 16,13 % | 16,13 % | 16,13 % | 16,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kristian Albrecht Kirknæs | 15.01.2019 | Hindbærsvinget 25, 4684 Holmegaard |
Kasper Galschiøt Markus | 24.08.2020 | Åmarksvej 15B, 5762 Vester Skerninge |
Anders Ladegaard Marchsteiner | 02.10.2021 | Gammelbystræde 11, 4793 Bogø By |
Jonas Woodrow Hansen | 20.12.2021 | Ordrupvej 98C, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Havsans ApS | 38791672 | NORMAL | Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100) |
Kasper Markus Consulting ApS | 41257121 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Kasper Markus Holding ApS | 39375044 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Metanance ApS | 37848182 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
NIELS CHRISTIAN BERG ANDERSEN | 15582642 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Vestermølle I/S | 41286563 | Aktiv | Blandet drift (015000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
16.02.2020 | 222,17 (km) | Kochsvej 22, 1812 Frederiksberg C | Fruerstuevej 42, 5700 Svendborg |
02.09.2020 | 19,23 (km) | Fruerstuevej 42, 5700 Svendborg | Åmarksvej 15, 5762 Vester Skerninge |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 05.12.2022 og angivet som gældende fra 13.10.2021 (404 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
TMNIELSEN ApS | 25272730 |
TMN INVEST ApS | 30006194 |
TMN Montage | 32989535 |
TM Nordic Group ApS | 37442844 |
TM Norway DK A/S | 37236020 |
TMO 2016 Holding ApS | 38155105 |
TMO DATA ApS | 18641089 |
TM ODENSE HOLDING ApS | 34586209 |
TMO Ejendomme ApS | 42467049 |
T Moesgaard | 42622745 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Ladegaard Marchsteiner(virk.: 8) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kristian Albrecht Kirknæs(virk.: 8) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jonas Woodrow Hansen(virk.: 6) Reelle ejere | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kasper Galschiøt Markus(virk.: 9) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 16 % | 0 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Ladegaard Marchsteiner(virk.: 8) Reelle ejere | 1 | 3 | 3 | 8 |
Kristian Albrecht Kirknæs(virk.: 8) Reelle ejere | 0 | 5 | 2 | 10 |
Jonas Woodrow Hansen(virk.: 6) Reelle ejere | 1 | 6 | 0 | 9 |
Kasper Galschiøt Markus(virk.: 9) Reelle ejere | 3 | 6 | 2 | 13 |
Sum | 5 | 20 | 7 | 40 |
Pct. | 7 % | 28 % | 10 % | 56 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |