Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2023-12-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENNY JENSEN ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-05 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BENNY JENSEN ApS, STATSAUTORISERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-11-05 fjernes Revisor: NIELS HARDER A/S (offentliggjort 2023-11-05)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-04-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2020-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2020-04-06 tilføjes Revisor: NIELS HARDER A/S (offentliggjort 2023-11-05)
Den 2018-09-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-16 tilføjes Navne: WW Ads International ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-15 fjernes Navne: WW Ads International IVS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-16 tilføjes Vedtægter: 2018-09-16 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-15 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livjægergade 39, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Kamp Mortensen (formand) (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Direktion: Martin Sibast Laugesen (direktør) (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af webbaserede annoncer og abonnements ordninger, investering i og drift af webbaserede IT løsninger og hermed forbundet virksomhed, samt at forvalte den til en hver tid forekommende egenkapital ved investering i værdipapirer, kapitalandele og projekter af en hver art. (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-10 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Legale ejere: LKM International Holding IVS, MSL INTERNATIONAL HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Navne: WW Ads International IVS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-08-10 tilføjes Reelle ejere: Martin Sibast Laugesen, Lars Kamp Mortensen (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Stiftere: MSL INTERNATIONAL HOLDING ApS, LKM International Holding IVS (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-10 tilføjes Vedtægter: 2018-08-10 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-10)