Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2019-02-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Kirkegade 8 ApS. (offentliggjort 2019-02-05)
Den 2023-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-02-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-29)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-12-14 fjernes Direktion: Casper Onsberg Skaarup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 29, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 2, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-12-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 2, 2791 Dragør (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Norbys Allé 9, st., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Norbys Allé 9, st., 2300 København S (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-08-07 tilføjes Direktion: Casper Onsberg Skaarup (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at drive byggeri og boligudvikling samt dermed beslægtet virksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-07 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Legale ejere: Sektor 7 ApS, N.K.S Holding ApS (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Navne: CPH Develop ApS (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Reelle ejere: Nicklas Kusk Snelling, Casper Onsberg Skaarup (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Stiftere: Sektor 7 ApS, N.K.S Holding ApS (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2018-08-07 tilføjes Vedtægter: 2018-08-07 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-24)