Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Direktion: Nadeem Riaz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-09 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Kontaktoplysninger: shahbaz_riaz@hotmail.com (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Nadeem Riaz (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: Lahore Mobil IVS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Nadeem Riaz (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Stiftere: Rabia Chaudhry (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-10-13 tilføjes Legale ejere: Nadeem Riaz (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-10-13 fjernes Legale ejere: Universal properties (Yourkshire) Limited (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 tilføjes Reelle ejere: Nadeem Riaz (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-10-13 fjernes Reelle ejere: Mohammad Zafoor, Rabia Chaudhry (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2020-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Nadeem Riaz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Rabia Chaudhry (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Rabia Chaudhry (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2020-05-28)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollundvej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: shahbaz_riaz@hotmail.com (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2019-06-01 tilføjes Legale ejere: Universal properties (Yourkshire) Limited (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-06-01 fjernes Legale ejere: Palmpharma Nr 2 AB, Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-06-01 tilføjes Reelle ejere: Mohammad Zafoor (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-06-01 fjernes Reelle ejere: Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollundvej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-08-09 tilføjes Direktion: Rabia Chaudhry (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2018-08-09 tilføjes Formål: Company's objective is to operate Taxi services (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-09 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Legale ejere: Palmpharma Nr 2 AB, Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-08-09 tilføjes Navne: Lahore Mobil IVS (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Reelle ejere: Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Stiftere: Rabia Chaudhry (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Vedtægter: 2018-08-09 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-16)