Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-07 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2024-05-13)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Raffinaderivej 8, 2300 København S (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 80, 8. mf., 2300 København S (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 80, 8. mf., 2300 København S (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 80, 8. mf., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Richard Mortensens Vej 80, 8. mf., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skøjtevej 27, 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-05-18 tilføjes Hjemmeside: www.dalitzlimo.dk (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dalitzlimo.dk (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Navne: Prestige Limousine Service ApS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 fjernes Navne: Lala M IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Vedtægter: 2019-04-09 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2019-04-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skøjtevej 27, 2770 Kastrup (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollundvej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-06 fjernes Kontaktoplysninger: shahzad.riaz@gmail.com (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-05 tilføjes Direktion: Michael Dalitz (direktør) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2019-04-05 fjernes Direktion: Rabia Chaudhry (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-05 tilføjes Legale ejere: Michael Dalitz (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-05 fjernes Legale ejere: Riaz Invest ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-05 tilføjes Reelle ejere: Michael Dalitz (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-04-05 fjernes Reelle ejere: Nadeem Riaz (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-30 tilføjes Legale ejere: Riaz Invest ApS (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-30 fjernes Legale ejere: Palmpharma Nr 2 AB, Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-08-09 tilføjes Legale ejere: Palmpharma Nr 2 AB, Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-08-30 tilføjes Reelle ejere: Nadeem Riaz (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-30 fjernes Reelle ejere: Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-08-09 tilføjes Reelle ejere: Shahzad Riaz (offentliggjort 2019-03-25)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollundvej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-09 tilføjes Direktion: Rabia Chaudhry (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive Taxa virksomhed (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-09 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: shahzad.riaz@gmail.com (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-09 tilføjes Navne: Lala M IVS (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Stiftere: Rabia Chaudhry (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Vedtægter: 2018-08-09 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-04-10)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-09)