Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsager 22, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bispehusene 31, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-11-30 tilføjes Kontaktoplysninger: khalil2620@live.dk (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Navne: Fast Cars 1 ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 fjernes Navne: Fast Cars 1 IVS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Vedtægter: 2020-08-07 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bispehusene 31, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-12-16)
Den 2020-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 tilføjes Direktion: Khalil Ur Rehman (direktør) (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 fjernes Direktion: Tahseen Nawaz (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 tilføjes Legale ejere: Khalil Ur Rehman (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 fjernes Legale ejere: Riaz Invest ApS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 tilføjes Reelle ejere: Khalil Ur Rehman (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-15 fjernes Kontaktoplysninger: shahbaz_riaz@hotmail.com (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-07-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebækvej 4, 2770 Kastrup (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Riaz Invest ApS (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: Palmgate AB, Shahbaz Riaz (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Shahbaz Riaz (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2019-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 2300 København S (offentliggjort 2020-05-23)
Den 2019-08-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Kollundvej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2019-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: shahbaz_riaz@hotmail.com (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kollundvej 6, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-08-13)
Den 2018-08-09 tilføjes Direktion: Tahseen Nawaz (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-08-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive Taxa virksomhed (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-09 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Hovedbranche: Taxikørsel (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Legale ejere: Palmgate AB, Shahbaz Riaz (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-08-09 tilføjes Navne: Fast Cars 1 IVS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-08-09 tilføjes Reelle ejere: Shahbaz Riaz (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Stiftere: Tahseen Nawaz (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Vedtægter: 2018-08-09 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-09)