Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 35, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 35, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-03-06 Statstidende Dekret
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Lisa Nørgaard Morgen (direktør) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 35, 2400 København NV (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2023-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 35, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2022-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-08-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-23 fjernes Direktion: Emil Nakyejwe Rytter (direktør) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2021-07-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 tilføjes Hjemmeside: www.thunderfist.dk (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@thunderfist.dk (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rentemestervej 35, 2400 København NV (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2018-08-06 tilføjes Direktion: Emil Nakyejwe Rytter (direktør) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2018-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cykelforretning samt drive handel og service i øvrigt. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-06 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Hovedbranche: Cykel- og knallertforretninger (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: Lisa Nørgaard Morgen, EMANUEL RYTTER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Navne: TF Cykler ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Reelle ejere: Lisa Nørgaard Morgen, Emanuel Rytter (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Stiftere: Lisa Nørgaard Morgen, EMANUEL RYTTER HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i forening. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2018-08-06 tilføjes Vedtægter: 2018-08-06 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)