Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | Hovedbranche | Bibranche | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-21 tilføjes Navne: Funch Experience ApS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-20 fjernes Navne: Funch Experience IVS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2021-06-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: True Content Entertainment ApS. (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2019-01-07 sletter virksomheden Ejerskaber: True Content Entertainment ApS. (offentliggjort 2019-04-30)
Den 2019-06-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WISK ApS. (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-14 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-15 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-15 fjernes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-11-14 fjernes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-04-15 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-04-15 tilføjes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-04-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-12-16)
Den 2019-04-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klavs Nebs Vej 9, 2830 Virum (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Direktion: Line Winther Skyum Funch (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formår er at besidde kapitalandele, finansielle investeringer samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Legale ejere: Line Winther Skyum Funch (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Navne: Funch Experience IVS (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Reelle ejere: Line Winther Skyum Funch (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Stiftere: Line Winther Skyum Funch (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-31 tilføjes Vedtægter: 2018-07-31 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2018-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-09)