Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Direktion: Tong Meng (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-29 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Legale ejere: Tong Meng (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Navne: Cipher Book ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Reelle ejere: Tong Meng (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Stiftere: Tong Meng (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2019-07-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-07-30 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2019-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 19, 3., 2300 København S (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-07-29 tilføjes Direktion: Tong Meng (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe og udvikle nye produkter, særligt møbler, i Danmark i samarbejde med danske designere til en beslægtet virksomhed i Shanghai; at arbejde med lokale møbler og andre interiør produkter, særligt med familieejede og små virksomheder, med henblik på at markedsføre, distribuere og udvikle produkter i Kina; at indføre oprindeligt udviklede interiør produkter til det europæiske marked. (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-29 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Legale ejere: Tong Meng (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Navne: Cipher Book ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Reelle ejere: Tong Meng (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-07-29 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-07-29 tilføjes Stiftere: Tong Meng (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Vedtægter: 2018-07-29 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2018-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-02)