Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Bybjærg 3, 4370 Store Merløse (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Kontaktoplysninger: klentzgaard@gmail.com (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Legale ejere: Lene Kjædegaard (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Navne: Klentzgaard IVS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Reelle ejere: Lene Kjædegaard (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Stiftere: Lene Kjædegaard (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2023-08-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-11-19 Statstidende Dekret
Den 2021-09-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-11-20)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Lene Kjædegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybjærg 3, 4370 Store Merløse (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Errindlevvej 30, 4895 Errindlev (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Errindlevvej 30, 4895 Errindlev (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Diget 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diget 3, 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Lene Kjædegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anden bygningsfærdiggørelse o.l. og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: klentzgaard@gmail.com (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Lene Kjædegaard (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: Klentzgaard IVS (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Lene Kjædegaard (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: Lene Kjædegaard (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)