Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Navne | Formål | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klareboderne 1, 1115 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2019-01-29 sletter virksomheden Ejerskaber: AIP II CIV 2 K/S. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-07-29 tilføjes Vedtægter: 2021-07-29 (offentliggjort 2021-10-13)
Den 2021-05-28 tilføjes Vedtægter: 2021-05-28 (offentliggjort 2021-08-11)
Den 2021-04-29 tilføjes Legale ejere: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-28 fjernes Legale ejere: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-06-09)
Den 2021-04-16 tilføjes Vedtægter: 2021-04-16 (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-26 tilføjes Vedtægter: 2021-02-26 (offentliggjort 2021-04-30)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2021-02-12)
Den 2020-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 1, 1130 København K (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-29 tilføjes Legale ejere: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-04-01 tilføjes Legale ejere: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE, PenSam Pension forsikringsaktieselskab (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-04-01 tilføjes Vedtægter: 2020-04-01 (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 tilføjes Legale ejere: PenSam Pension forsikringsaktieselskab (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2019-03-08 tilføjes Navne: AIP Zion Holding K/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-07 fjernes Navne: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2020-04-06)
Den 2019-01-29 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i aktiver og selskaber, herunder infrastrukturaktiver og aktiver med tilsvarende karakteristika, og på anden vis udøve investeringsvirksomhed til gavn for kommanditisterne. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-28 tilføjes Navne: AIP Infrastructure I K/S (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-01-27 fjernes Navne: PKA Zion Holding K/S (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2019-01-28 tilføjes Vedtægter: 2019-01-28 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-10-23 tilføjes Vedtægter: 2018-10-23 (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-08-08 tilføjes Direktion: AIP Zion GP ApS (direktør) (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Formål: Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i aktiver og selskaber, herunder infrastrukturaktiver og aktiver med tilsvarende karakteristika. (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-08 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Interessenter: AIP Zion GP ApS (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Legale ejere: PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER, PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE, PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2018-08-08 tilføjes Navne: PKA Zion Holding K/S (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Vedtægter: 2018-08-08 (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-08)