Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelundsvej 38, 2620 Albertslund (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 16, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2018-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Cafe Katz ApS. (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2022-07-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-25 tilføjes Direktion: Ramazan Tetik (direktør) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-25 fjernes Direktion: Ugur Basaran (direktør) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2021-10-25 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive restaurantionsvirksomhed, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: Meyzen Restaurant ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-18 fjernes Navne: Seval Olcer Holding ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanevej 16, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Drejøvej 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Legale ejere: Ramazan Tetik (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 fjernes Legale ejere: Ugur Basaran (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 tilføjes Reelle ejere: Ramazan Tetik (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-10-15 fjernes Reelle ejere: Ugur Basaran (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-27 tilføjes Navne: Seval Olcer Holding ApS (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-26 fjernes Navne: Seval Olcer Holding IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-27 tilføjes Vedtægter: 2021-09-27 (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejøvej 12, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-08-07 tilføjes Direktion: Ugur Basaran (direktør) (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2018-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som et holding selskab (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2018-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-07 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Legale ejere: Ugur Basaran (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-08-07 tilføjes Navne: Seval Olcer Holding IVS (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Reelle ejere: Ugur Basaran (offentliggjort 2021-10-18)
Den 2018-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Stiftere: Ugur Basaran (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2018-08-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Vedtægter: 2018-08-07 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2018-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-07)