Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 185, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Kontaktoplysninger: sarahberlowicz@gmail.com (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Sarah Mariete Berlowicz (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Navne: berlowicz ivs (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Reelle ejere: Sarah Mariete Berlowicz (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Stiftere: Sarah Mariete Berlowicz (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2021-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2021-08-20 fjernes Direktion: Sarah Mariete Berlowicz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2020-04-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 185, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 185, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 185, 3. th., 2400 København NV (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Sarah Mariete Berlowicz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde personlig træning , holdtræning, vejledning i træning og kostvejledning (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: sarahberlowicz@gmail.com (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Sarah Mariete Berlowicz (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: berlowicz ivs (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Sarah Mariete Berlowicz (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: Sarah Mariete Berlowicz (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-20)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-20)