Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farstrupvej 21, 5471 Søndersø (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegade 25, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forarbejdning og salg af savskårne produkter og konsulentvirksomhed samt anden hermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-27 tilføjes Navne: PHK ApS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 fjernes Navne: PHK IVS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-27 tilføjes Vedtægter: 2020-03-27 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-26 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2020-03-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegade 25, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegade 25, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegade 25, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-06 tilføjes Direktion: Poul Heldbjerg Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, virksomhed med salg af savskårne varer samt hermed forbunden aktivitet (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-06 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: Poul Heldbjerg Kjeldsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Navne: PHK IVS (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-06 tilføjes Reelle ejere: Poul Heldbjerg Kjeldsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Stiftere: Poul Heldbjerg Kjeldsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-06 tilføjes Vedtægter: 2018-08-06 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-31)
Den 2018-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-06)