Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-19 tilføjes Revisor: PROFIL REVISION A/S (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2020-03-19 fjernes Revisor: SKOVBO REVISION ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-06-22 sletter virksomheden Ejerskaber: L OG E HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-11-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: L OG E HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 17, 4140 Borup (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Direktion: Filip Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre selskaber, værdipapirer og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-06-22 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Legale ejere: Filip Larsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Navne: Filip Larsen Holding ApS (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Reelle ejere: Filip Larsen (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Revisor: SKOVBO REVISION ApS (offentliggjort 2020-03-20)
Den 2018-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Vedtægter: 2018-06-22 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-06)