Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 6, 2. th., 1462 København K (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Binavne: HUNDdk København IVS, HUNDdk Allerød IVS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Direktion: Anna Gottlieb (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-06 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Hjemmeside: www.hunddk.dk (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@hunddk.dk (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Legale ejere: Anna Gottlieb, Amanda Marie Møller Spraggon (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Navne: HUNDdk IVS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes ObligatoriskEmail: kontakt@hunddk.dk (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Reelle ejere: Anna Gottlieb, Amanda Marie Møller Spraggon (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Stiftere: Anna Gottlieb, Amanda Marie Møller Spraggon (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-12-03 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelstræde 6, 2. th., 1462 København K (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Binavne: HUNDdk København IVS, HUNDdk Allerød IVS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Direktion: Anna Gottlieb (direktør) (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med fokus på hundetræning, ernærings- og adfærdsvejledning for hundeejere og andre interessenter. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-06 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Hjemmeside: www.hunddk.dk (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Hovedbranche: Andre personlige serviceydelser i.a.n. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 2,00 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@hunddk.dk (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Legale ejere: Anna Gottlieb, Amanda Marie Møller Spraggon (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Navne: HUNDdk IVS (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes ObligatoriskEmail: kontakt@hunddk.dk (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Reelle ejere: Anna Gottlieb, Amanda Marie Møller Spraggon (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Stiftere: Anna Gottlieb, Amanda Marie Møller Spraggon (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Vedtægter: 2018-08-06 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2018-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-03)