Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kapital | Vedtægter | ||||
Formål | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TETHYS ApS. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TETHYS ApS. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2020-11-17 sletter virksomheden Ejerskaber: vdoc ApS. (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2022-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: vdoc ApS. (offentliggjort 2022-05-09)
Den 2023-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 3, 6800 Varde (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Direktion: Ole Opstrup (direktør) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Legale ejere: Lasse Holmberg Opstrup, Ole Opstrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Navne: LOO Holding ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Reelle ejere: Lasse Holmberg Opstrup, Ole Opstrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Stiftere: Ole Opstrup, Lasse Holmberg Opstrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømrervej 3, 6800 Varde (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Murervej 7, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 843.333,00 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Navne: LOO Holding ApS (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-12-16 fjernes Navne: LOO Holding IVS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-12-17 tilføjes Reelle ejere: Lasse Holmberg Opstrup, Ole Opstrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-12-16 fjernes Reelle ejere: Lasse Holmberg Opstrup, Ole Opstrup (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-17 tilføjes Vedtægter: 2018-12-17 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-12-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murervej 7, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Ole Opstrup (direktør) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt investering i øvrigt. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000,00 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Lasse Holmberg Opstrup, Ole Opstrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: LOO Holding IVS (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Lasse Holmberg Opstrup, Ole Opstrup (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: Ole Opstrup, Lasse Holmberg Opstrup (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-21)