Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmosevej 51, 8330 Beder (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-02 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Legale ejere: Tina Lindskov Strobel (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Navne: Lindskov Vin & Rejser IVS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Reelle ejere: Tina Lindskov Strobel (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Stiftere: Tina Lindskov Strobel (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-03-17 fjernes Direktion: Tina Lindskov Strobel (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmosevej 51, 8330 Beder (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med vin og spiritus (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Direktion: Tina Lindskov Strobel (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-21)
Den 2018-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-02 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Legale ejere: Tina Lindskov Strobel (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Navne: Lindskov Vin & Rejser IVS (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Reelle ejere: Tina Lindskov Strobel (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Stiftere: Tina Lindskov Strobel (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2018-08-02 tilføjes Vedtægter: 2018-08-02 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2018-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-26)