Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 56, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Hjemmeside: www.aarland.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@aarland.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Navne: AARLAND IVS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Reelle ejere: Thomas Bendorff Petersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Stiftere: Thomas Bendorff Petersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-06-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-10 fjernes Direktion: Thomas Bendorff Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2020-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 56, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Åparken 4, st. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åparken 4, st. 5., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Thomas Bendorff Petersen (direktør) (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: AARLAND er en kreativ virksomhed, som sælger konceptløsninger. Dvs hjemmesideløsninger, med alt hvad det indebærer. Grafiskopsætning, salgsmateriale samt film og billeder. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-08-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Hjemmeside: www.aarland.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@aarland.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: AARLAND IVS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bendorff Petersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: Thomas Bendorff Petersen (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-03-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-10)