Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2018-07-30 sletter virksomheden Ejerskaber: hococo ApS. (offentliggjort 2020-07-04)
Den 2020-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: hococo ApS. (offentliggjort 2020-07-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Navne: Katrine Larsen Holding ApS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-21 fjernes Navne: Katrine Larsen Holding IVS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Vedtægter: 2020-10-22 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viggo Kampmanns Plads 7, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Direktion: Katrine Anna Lauritsen Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med kapitalbesiddelse og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-30 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Legale ejere: Katrine Anna Lauritsen Larsen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Navne: Katrine Larsen Holding IVS (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-07-30 tilføjes Reelle ejere: Katrine Anna Lauritsen Larsen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Stiftere: Katrine Anna Lauritsen Larsen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-07-30 tilføjes Vedtægter: 2018-07-30 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-11-04)
Den 2018-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-02)