Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 11, 5462 Morud (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Drudvangen 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 tilføjes Hjemmeside: www.abkdressage.dk (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drudvangen 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2020-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Drudvangen 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drudvangen 10, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 18, st. th., 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: abkdressage@hotmail.com (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-08-03 tilføjes Direktion: Andrea Barmoen Kjønniksen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-03 tilføjes Legale ejere: Andrea Barmoen Kjønniksen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 18, st. th., 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2018-08-01 tilføjes Bibranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe og sælge heste, undervise elever og have heste i ridning. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-11-30 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-03 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: ABK Dressage IVS (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Andrea Barmoen Kjønniksen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: Andrea Barmoen Kjønniksen (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-08-02)