Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | xbrl | Bestyrelse | ||||
Direktion | Vedtægter | Navne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-03-05 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Kenneth Morgan (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 fjernes Bestyrelse: Michael Bruhn (formand) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: Michael Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 fjernes Direktion: Mikael Arne Fogemann (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-05-17 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Bodi (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-17 fjernes Bestyrelse: Mary Anne Nybro Ekberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Direktion: Mikael Arne Fogemann (direktør) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-02-01 fjernes Direktion: Jakob Kær Bille Krogh Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-05-24 tilføjes Bestyrelse: Mikael Arne Fogemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2022-05-24 fjernes Bestyrelse: Henrik Nøhr Engelbrekt Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-24 tilføjes Direktion: Jakob Kær Bille Krogh Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-05-24 fjernes Direktion: Henrik Nøhr Engelbrekt Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-17 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nøhr Engelbrekt Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-03-17 fjernes Bestyrelse: Mikael Arne Fogemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-17 tilføjes Direktion: Henrik Nøhr Engelbrekt Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-03-17 fjernes Direktion: Pia Bastrup (direktør) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-08 tilføjes Vedtægter: 2019-03-08 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-12-07 tilføjes Navne: PFA German Real Estate Low V ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-06 fjernes Navne: PFA Global PropCo 5 ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-12-07 tilføjes Vedtægter: 2018-12-07 (offentliggjort 2019-03-21)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-08-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-07)
Den 2018-08-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-08-02 tilføjes Bestyrelse: Mikael Arne Fogemann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-08-02 tilføjes Direktion: Pia Bastrup (direktør) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage direkte eller indirekte investeringer i fast ejendom i udlandet. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-02 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-08-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Legale ejere: PFA Europe Real Estate Low II A/S (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Navne: PFA Global PropCo 5 ApS (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Stiftere: Søren Fogh (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Vedtægter: 2018-08-02 (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-02)
Den 2018-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-02)