Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Bibranche: Engroshandel med rengøringsmidler (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: mdfoodivs@outlook.dk (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Legale ejere: Rami Kamal Al Karimi (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Navne: MD FOOD'S IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Reelle ejere: Rami Kamal Al Karimi (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Stiftere: Rami Kamal Al Karimi (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-05-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2020-01-24 Statstidende Dekret
Den 2019-10-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-25)
Den 2019-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-11 fjernes Direktion: Rami Kamal Al Karimi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 23, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-09-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med rengøringsmidler (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvænget 23, 4654 Faxe Ladeplads (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Rami Kamal Al Karimi (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-08-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er engroshandel med fødevarer (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Hovedbranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mdfoodivs@outlook.dk (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Rami Kamal Al Karimi (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Navne: MD FOOD'S IVS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Reelle ejere: Rami Kamal Al Karimi (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Stiftere: Rami Kamal Al Karimi (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-08-01 tilføjes Vedtægter: 2018-08-01 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-09-11)