Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Kapital | ||||
Tegningsregel | Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 tilføjes Binavne: Østdansk Revision, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-19 tilføjes Vedtægter: 2023-12-19 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakkegårds Alle 63, 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 43, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 43, 2820 Gentofte (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevej 51, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-20 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet af 19/2 2019 ApS (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-02-20 fjernes Legale ejere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-01-14 tilføjes Vedtægter: 2019-01-14 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2019-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-12 tilføjes Navne: Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-11 fjernes Navne: Consens, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-12 tilføjes Vedtægter: 2018-08-12 (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2018-08-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-12 fjernes Bestyrelse: Morten Høy Pedersen (formand) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-08-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-08-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevej 51, 4623 Lille Skensved (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2018-07-25 tilføjes Bestyrelse: Morten Høy Pedersen (formand) (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-07-25 tilføjes Direktion: Henrik Pedersen (direktør) (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisions- og rådgivningsvirksomhed, herunder bogføring, regnskabsudarbejdelse, skatte- og selskabsrådgivning samt anden økonomisk rådgivning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-25 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Legale ejere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Navne: Consens, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-07-25 tilføjes Reelle ejere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Stiftere: Henrik Pedersen (offentliggjort 2018-07-31)
Den 2018-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-07-25 tilføjes Vedtægter: 2018-07-25 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-13)
Den 2018-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-31)