Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Hjemmeside: www.solution-partner.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Kontaktoplysninger: info@solution-partner.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Legale ejere: Morten Larsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Navne: Solution-Partner IVS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Reelle ejere: Morten Larsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Stiftere: Morten Larsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-10-17 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2022-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2022-01-29 Statstidende Dekret
Den 2021-10-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-30)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Morten Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-29 tilføjes Hjemmeside: www.solution-partner.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-08-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@solution-partner.dk (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Morten Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Morten Larsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Unsbjergvej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Navne: Solution-Partner IVS (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Larsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Stiftere: Morten Larsen (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-07-30 tilføjes Vedtægter: 2018-07-30 (offentliggjort 2022-11-09)
Den 2018-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-09)