Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GM MEDICAL A/S. (offentliggjort 2018-09-07)
Den 2018-07-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandhaven 13, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Direktion: Brian Vester (direktør) (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt formueforvaltning efter direktionens skøn samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-30 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Legale ejere: Brian Vester (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-07-30 tilføjes Navne: Hindbærsnitte Holding ApS (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Reelle ejere: Brian Vester (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Stiftere: Brian Vester (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Vedtægter: 2018-07-30 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-30)