Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Direktion | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-03-23 fjernes Reelle ejere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 tilføjes Direktion: Bjarne Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-12-29 fjernes Direktion: Dennis Roar Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2022-04-27 tilføjes Legale ejere: Broma Holding ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-04-27 fjernes Legale ejere: Foreningen Dagligdag (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2022-04-27 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 tilføjes Legale ejere: Foreningen Dagligdag (offentliggjort 2022-04-27)
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-12 fjernes Legale ejere: Foreningen Dagligdag (offentliggjort 2019-09-14)
Den 2018-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornestykket 12, 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tornestykket 12, 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-08-03 tilføjes Hjemmeside: www.bromaservice.dk (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-08-03 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-02 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-08-03 tilføjes Kontaktoplysninger: sommerfugl@broma.dk (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-08-03 tilføjes Legale ejere: Foreningen Dagligdag (offentliggjort 2019-09-14)
Den 2018-08-03 fjernes Legale ejere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-08-03 fjernes Reelle ejere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tornestykket 12, 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-07-28 tilføjes Direktion: Dennis Roar Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-12-31)
Den 2018-07-28 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at købe, sælge og udleje fast ejendom til beboelse samt andre dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-28 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2018-08-06)
Den 2018-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Legale ejere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-07-28 tilføjes Navne: Broma Service ApS (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2018-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Stiftere: Bjarne Sørensen (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Vedtægter: 2018-07-28 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2018-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-30)