Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 40, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Binavne: Littleshoppers.dk IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-26 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Hjemmeside: www.littleshoppers.dk (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Kontaktoplysninger: info@littleshoppers.dk (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Legale ejere: LS Capital IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Navne: Little Shoppers IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Reelle ejere: Vivi Søderholm De Bruin, Patrick Daniel Søderholm De Bruin (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Stiftere: Vivi Søderholm De Bruin, Patrick Daniel Søderholm De Bruin (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-01-07 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-11-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2020-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2020-11-02 fjernes Direktion: Vivi Søderholm De Bruin (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2018-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carl Baggers Allé 40, 5250 Odense SV (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Binavne: Littleshoppers.dk IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Direktion: Vivi Søderholm De Bruin (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2018-07-26 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med salg af tøj, interiør og legetøj, samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-26 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Hjemmeside: www.littleshoppers.dk (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000,00 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@littleshoppers.dk (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Legale ejere: LS Capital IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Navne: Little Shoppers IVS (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Reelle ejere: Vivi Søderholm De Bruin, Patrick Daniel Søderholm De Bruin (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Stiftere: Vivi Søderholm De Bruin, Patrick Daniel Søderholm De Bruin (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2018-07-26 tilføjes Vedtægter: 2018-07-26 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2018-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-02)