Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-13 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Legale ejere: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Navne: One house IVS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Reelle ejere: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Stiftere: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-03-18 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2019-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-10-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-26)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 50, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-07-13 tilføjes Direktion: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-13 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Legale ejere: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Navne: One house IVS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Reelle ejere: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Stiftere: Anders Jimmy Einar Limmerbäck (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-07-13 tilføjes Vedtægter: 2018-07-13 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2018-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-01)