Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Virksomhedsstatus | Binavne | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åvej 4, 3500 Værløse (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 20, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2018-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Sundew ApS. (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-09-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Octarine Bio ApS. (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sundew ApS. (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2020-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Octarine Bio ApS. (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2021-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Octarine Bio ApS. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-10 tilføjes Vedtægter: 2019-09-10 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-03-01 tilføjes Bibranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Nethaji Janeshawari Gallage (direktør) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Howitzvej 20, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2018-07-25 tilføjes Binavne: Savannah ApS, Nature Photography ApS (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at besidde aktier/anparter i andre selskaber samt at drive handels-, konsulent-, design- og fotografivirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Legale ejere: Nethaji Janeshawari Gallage, Esben Halkjær Hansen, Alfred Gallage Borgstrøm, William Gallage Halkjær, Gustav Gallage Halkjær (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Navne: Biosphere ApS (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Reelle ejere: Nethaji Janeshawari Gallage, Esben Halkjær Hansen (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Stiftere: Nethaji Janeshawari Gallage, Esben Halkjær Hansen (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Esben Halkjær Hansen og Nethaji Janeshawari Gallage (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-07-25 tilføjes Vedtægter: 2018-07-25 (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-26)