Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Vedtægter | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Stævnen 35, 3. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-24 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Hjemmeside: www.jobero.dk (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: joberodk@gmail.com (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Legale ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Navne: Jobero ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Reelle ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Stiftere: Mehmed Dado Bubalo, Joachim Rosengaard Hansen, Bjarne Dueholm Jespersen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Joachim Rosengaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at tilbyde rekrutteringsorienterede løsninger til virksomheder med speciale i målrettet headhunting. (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-10-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-10-12 tilføjes Navne: Jobero ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-10-11 fjernes Navne: Jobero IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-10-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2021-10-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-10 tilføjes Legale ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2019-01-10 fjernes Legale ejere: Bjarne Dueholm Jespersen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-09 fjernes Legale ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-10 tilføjes Reelle ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2019-01-10 fjernes Reelle ejere: Bjarne Dueholm Jespersen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-09 fjernes Reelle ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-10 tilføjes Vedtægter: 2019-01-10 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-01-10 fjernes Direktion: Bjarne Dueholm Jespersen (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stævnen 35, 3. th., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Direktion: Bjarne Dueholm Jespersen (direktør) (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-24 tilføjes Formål: Jobero IVS formål er at tilbyde rekrutteringsorienterede løsninger til virksomheder med speciale i målrettet headhunting. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-24 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Hjemmeside: www.jobero.dk (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: joberodk@gmail.com (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Legale ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo, Bjarne Dueholm Jespersen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-24 tilføjes Navne: Jobero IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-07-24 tilføjes Reelle ejere: Joachim Rosengaard Hansen, Mehmed Dado Bubalo, Bjarne Dueholm Jespersen (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Stiftere: Mehmed Dado Bubalo, Joachim Rosengaard Hansen, Bjarne Dueholm Jespersen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2018-07-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2018-07-24 tilføjes Vedtægter: 2018-07-24 (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2018-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)