Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Tegningsregel | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kajerødvej 114, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 35, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2020-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-20 tilføjes Vedtægter: 2020-02-20 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 35, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2020-05-27)
Den 2019-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-23 tilføjes Legale ejere: Toppevad ApS (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-23 fjernes Legale ejere: Tertium ApS (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-22 fjernes Legale ejere: Toppevad ApS (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-23 tilføjes Navne: Lipht ApS (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-12-22 fjernes Navne: Lipht P/S (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Holk Nielsen (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-23 fjernes Reelle ejere: Emil Hawwa Vissing (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-22 fjernes Reelle ejere: Thomas Holk Nielsen (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-23 tilføjes Vedtægter: 2019-12-23 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2019-12-22 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2019-12-23 fjernes Bestyrelse: Emil Hawwa Vissing (formand) (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2018-12-21 tilføjes Bestyrelse: Anders Carstensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-01)
Den 2018-12-14 fjernes Bestyrelse: Philip Franz Bela Hoyos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-14 tilføjes Legale ejere: Toppevad ApS, Tertium ApS (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-12-14 fjernes Legale ejere: Nth Dimension ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-13 fjernes Legale ejere: Toppevad ApS, Tertium ApS (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-14 tilføjes Reelle ejere: Thomas Holk Nielsen, Emil Hawwa Vissing (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-12-14 fjernes Reelle ejere: Philip Franz Bela Hoyos (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-12-13 fjernes Reelle ejere: Thomas Holk Nielsen, Emil Hawwa Vissing (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 3., 2860 Søborg (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 35, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Hjemmeside: www.liphtconsulting.com (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@lipht.dk (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 35, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2018-07-23 tilføjes Bestyrelse: Philip Franz Bela Hoyos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-07-23 tilføjes Direktion: Thomas Holk Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirk-somhed samt at udvikle og sælge IT-løsninger og virksomhed forbundet hermed. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-07-23 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 400.002,00 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Legale ejere: Tertium Holding ApS, Toppevad ApS, Tertium ApS, Nth Dimension ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-23 fjernes Legale ejere: Tertium Holding ApS (offentliggjort 2018-11-19)
Den 2018-07-23 tilføjes Navne: Lipht P/S (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-07-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Holk Nielsen, Emil Hawwa Vissing, Philip Franz Bela Hoyos (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-07-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-07-23 tilføjes Stiftere: Toppevad ApS, Tertium ApS, Nth Dimension ApS (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-07-23 tilføjes Vedtægter: 2018-07-23 (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2019-12-31)
Den 2018-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-07-24)