Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 69, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-07-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Legale ejere: Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Navne: Pipe Living IVS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Reelle ejere: Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Stiftere: Christopher Holm Andersen, Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-23 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Alexander Saarikivi Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-03-14 tilføjes Legale ejere: Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-03-13 fjernes Legale ejere: Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-01 fjernes Legale ejere: Christopher Holm Andersen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-14 tilføjes Reelle ejere: Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2019-03-13 fjernes Reelle ejere: Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2019-03-01 fjernes Reelle ejere: Christopher Holm Andersen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Direktion: Alexander Saarikivi Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-08-01 tilføjes Legale ejere: Christopher Holm Andersen, Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyboesgade 69, 2. tv., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lave og sælge møbler, lamper etc. lavet af primært VVS -rør (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-07-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Navne: Pipe Living IVS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Reelle ejere: Christopher Holm Andersen, Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-07-23 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Stiftere: Christopher Holm Andersen, Alexander Saarikivi Hansen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2018-07-23 tilføjes Vedtægter: 2018-07-23 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2018-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-07-08)